序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜坤 | 90% | 900.0万 |
2 | 李军 | 10% | 100.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜建利
|
|
2 |
解红艳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安海汇万家实业有限责任公司第四十五分公司
|
姜坤 | 2015-11-02 |
2 |
西安海汇万家实业有限责任公司第四十四分公司
|
姜坤 | 2015-04-17 |
3 |
西安海汇万家实业有限责任公司第四十三分公司
|
姜坤 | 2014-10-09 |
4 |
西安海汇万家实业有限责任公司第四十一分公司
|
姜坤 | 2014-10-08 |
5 |
西安海汇万家实业有限责任公司第四十分公司
|
姜坤 | 2014-09-30 |
6 |
西安海汇万家实业有限责任公司第三十八分公司
|
姜坤 | 2014-06-30 |
7 |
西安海汇万家实业有限责任公司第三十九分公司
|
姜坤 | 2014-06-27 |
8 |
西安海汇万家实业有限责任公司第三十七分公司
|
姜坤 | 2014-01-15 |
9 |
西安海汇万家实业有限责任公司第三十六分公司
|
姜坤 | 2014-01-13 |
10 |
西安海汇万家实业有限责任公司第三十五分公司
|
姜坤 | 2013-12-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜坤
|
姜建利
|
2 | 2020-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姜坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 李斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 姜建利; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 解红艳; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增]
|
3 | 2020-09-24 | 企业类型变更 |
1151--有限责任公司(自然人独资)
|
1130--有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2020-09-24 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 姜坤; 出资额: 1000; 百分比: 100
|
姓名: 李军; 出资额: 100; 百分比: 10 [新增]姓名: 姜坤; 出资额: 900( - 10% ); 百分比: 90
|
5 | 2020-04-14 | 管辖机关变更 |
|
西安市工商行政管理局雁塔分局
|
6 | 2020-04-14 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:710075
|
新邮政编码:710075
|
7 | 2020-04-14 | 住所变更 |
陕西省西安市雁塔区朱雀大街朱雀云天*幢*单元*层*****号
|
陕西省西安市雁塔区南二环路西段**号*幢*单元*****
|
8 | 2020-04-14 | 管辖单位变更 |
西安市工商行政管理局雁塔分局
|
含光路工商所
|
9 | 2020-04-14 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
10 | 2019-07-05 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省西安市雁塔区朱雀大街朱雀云天1幢1单元9层10908号),原生产经营地所在行政区划:(雁塔区)
|
现生产经营地:(陕西省西安市雁塔区朱雀大街朱雀云天1幢1单元9层10908号),现生产经营地所在行政区划:(雁塔区)
|