序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王俊平 | 39% | 2015.52万 |
2 | 赵云 | 31% | 1602.08万 |
3 | 王莉 | 30% | 1550.4万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王俊平
|
|
2 |
王彦芳
|
|
3 |
池宗让
|
|
4 |
马艳梅
|
|
5 |
薛西平
|
|
6 |
王金梅
|
|
7 |
朱云香
|
|
8 |
王斌
|
|
9 |
赵云
|
|
10 |
张博
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
华鼎工程咨询集团有限公司渭南地区分公司
|
耿喜娟 | 2022-08-01 |
2 |
华鼎工程咨询集团有限公司铜川分公司
|
晁莉娜 | 2022-06-15 |
3 |
华鼎工程咨询集团有限公司浙江分公司
|
杨娟红 | 2022-05-12 |
4 |
华鼎工程咨询集团有限公司甘肃省分公司
|
牛文君 | 2022-04-29 |
5 |
华鼎工程咨询集团有限公司衢州分公司
|
杨毅滋 | 2022-03-31 |
6 |
华鼎工程咨询集团有限公司海南分公司
|
张婷婷 | 2021-12-28 |
7 |
华鼎工程咨询集团有限公司榆延分公司
|
尚衍春 | 2021-12-08 |
8 |
华鼎工程咨询集团有限公司陕北分公司
|
袁萌 | 2021-10-14 |
9 |
华鼎工程咨询集团有限公司新疆分公司
|
崔惠 | 2021-09-17 |
10 |
华鼎工程咨询集团有限公司靖边县分公司
|
师云杰 | 2021-04-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-19 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案 |
|
|
3 | 2020-06-22 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-06-22 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2020-06-22 | 行业代码变更 |
|
|
6 | 2020-06-02 | 名称变更 |
|
|
7 | 2020-06-02 | 章程备案 |
|
|
8 | 2020-05-28 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2020-05-28 | 投资人(股权)变更 |
|
|
10 | 2018-10-31 | 投资人(股权)变更 |
|
|