序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张军 | 51% | 102万 |
2 | 上海源浩网络科技服务中心 | 27% | 54万 |
3 | 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 | 22% | 44万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张军
|
|
2 |
邹秀芳
|
|
3 |
陈蕾
|
|
4 |
王紫微
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西运通国际旅行社有限责任公司易俗巷门市部
|
高永林 | 2021-06-16 |
2 |
陕西运通国际旅行社有限责任公司西安玄武东路门市部
|
杨楠 | 2021-05-21 |
3 |
陕西运通国际旅行社有限责任公司永登营业部
|
徐权 | 2021-05-13 |
4 |
陕西运通国际旅行社有限责任公司西安大兴西路门市部
|
赵喜忠 | 2021-05-12 |
5 |
陕西运通国际旅行社有限责任公司西安米秦北路门市部
|
田从庆 | 2021-05-12 |
6 |
陕西运通国际旅行社有限责任公司西安凤城南路门市部
|
万雨 | 2021-03-16 |
7 |
陕西运通国际旅行社有限责任公司西安凤城三路门市部
|
万雨 | 2021-03-11 |
8 |
陕西运通国际旅行社有限责任公司西安红会街门市部
|
朱文杰 | 2021-03-08 |
9 |
陕西运通国际旅行社有限责任公司西安崇业路门市部
|
刘江 | 2020-10-29 |
10 |
陕西运通国际旅行社有限责任公司西安翠华南路门市部
|
张鹏辉 | 2020-10-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-12 | 换照 |
|
|
2 | 2021-01-12 | 高级管理人员备案 |
|
|
3 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2020-12-31 | 其他企业基本信息 |
|
|
5 | 2020-12-31 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-12-31 | 投资人(股权)变更 |
|
|
7 | 2017-06-07 | 经营范围变更 |
|
|
8 | 2017-06-07 | 出资比例变更 |
|
|
9 | 2017-06-07 | 出资日期变更 |
|
|
10 | 2017-06-07 | 章程备案 |
|
|