序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 37.6325% | 451.59万人民币 |
2 | 冯海明 | 4.2175% | 50.61万人民币 |
3 | 陈泽远 | 3.9625% | 47.55万人民币 |
4 | 张先文 | 3.92083% | 47.05万人民币 |
5 | 王军伟 | 3.89167% | 46.7万人民币 |
6 | 蔡海军 | 3.87917% | 46.55万人民币 |
7 | 刘卫斌 | 3.24583% | 38.95万人民币 |
8 | 王玮 | 3.02083% | 36.25万人民币 |
9 | 赵峰 | 2.7375% | 32.85万人民币 |
10 | 林康利 | 2.6% | 31.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯海明
|
|
2 |
张先文
|
|
3 |
靳彤
|
|
4 |
陈孝勇
|
|
5 |
王志华
|
|
6 |
关维东
|
|
7 |
高伟
|
|
8 |
杨新国
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西铁道工程勘察有限公司西咸新区分公司
|
苏建黎 | 2019-06-19 |
2 |
陕西铁道工程勘察有限公司新疆分公司
|
赵峰 | 2018-08-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 行业代码变更 |
7480:工程技术与设计服务
|
7480:工程技术与设计服务
|
2 | 2022-07-01 | 章程备案 |
同意本次章程备案
|
同意本次章程备案
|
3 | 2022-07-01 | 经营范围变更 |
一般项目:工程管理服务;地理遥感信息服务;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;建筑砌块制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程勘察;测绘服务;建设工程施工;建设工程设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;建设工程质量检测;施工专业作业;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
一般项目:工程管理服务;地理遥感信息服务;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;建筑砌块制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程勘察;测绘服务;建设工程施工;建设工程设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;建设工程质量检测;施工专业作业;建筑劳务分包;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
4 | 2022-04-06 | 企业类型变更 |
1130--有限责任公司(自然人投资或控股)
|
1190--其他有限责任公司
|
5 | 2022-04-06 | 章程备案 |
同意本次章程备案
|
同意本次章程备案
|
6 | 2022-03-03 | 管辖单位变更 |
西安市雁塔区市场监督管理局
|
等驾坡市场监督管理所
|
7 | 2022-03-03 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
8 | 2022-03-03 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:710043
|
9 | 2022-03-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈孝勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 冯海明; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 关维东; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 韩金河; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 侯全德; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 侯全德; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 刘守智; 证件号码: ***************; 职位: 副总经理 [退出]姓名: 杨新国; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张先文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵君瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 陈孝勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 冯海明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 高伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 关维东; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 靳彤; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王志华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 杨新国; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张先文; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
10 | 2022-03-03 | 住所变更 |
陕西省西安市新城区西一路26号
|
陕西省西安市雁塔区公园南路60号中铁一院科技园13幢11401室
|