序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 樊月忠 | 80% | 4000.0万人民币 |
2 | 孟玉菁 | 20% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊月忠
|
|
2 |
孟玉菁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-03 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-08-03 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2018-03-19 | 名称变更 |
|
|
4 | 2018-03-19 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2017-12-19 | 行业代码变更 |
|
|
6 | 2017-12-19 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2017-12-19 | 章程备案 |
|
|
8 | 2016-08-18 | 地税登记证号变更 |
|
|
9 | 2016-08-18 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2016-08-18 | 投资人(股权)备案 |
|
|