序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李丹丹 | 99% | 297.0万 |
2 | 李磊 | 1% | 3.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李丹丹
|
|
2 |
李磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-20 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李龙龙; 出资额: 3; 百分比: 1 [退出]姓名: 李丹丹; 出资额: 297; 百分比: 99
|
姓名: 李磊; 出资额: 3; 百分比: 1 [新增]姓名: 李丹丹; 出资额: 297; 百分比: 99
|
2 | 2022-05-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 李龙龙; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 李丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 李磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
3 | 2022-05-20 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
4 | 2019-09-30 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2019-09-30 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:710054
|
新邮政编码:710082
|
6 | 2019-09-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 李丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 李丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 李龙龙; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2019-09-30 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈建美; 出资额: 147; 百分比: 49 [退出]姓名: 赵毅; 出资额: 153; 百分比: 51 [退出]
|
姓名: 李龙龙; 出资额: 3; 百分比: 1 [新增]姓名: 李丹丹; 出资额: 297; 百分比: 99 [新增]
|
8 | 2019-09-30 | 住所变更 |
陕西省西安市莲湖区一中北路五一锦苑*号楼***―*
|
西安市莲湖区一中北路五一锦苑*号楼***-*
|
9 | 2019-08-20 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:陕西省工商行政管理局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局莲湖分局;
|
10 | 2019-07-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈建美
|
李丹丹
|