序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 100% | 500.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁阳
|
|
2 |
李宪
|
|
3 |
朱玉东
|
|
4 |
杨焱
|
|
5 |
王春银
|
|
6 |
叶芾
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西公路交通工程监理咨询有限公司珠海分公司
|
单凤英 | 2008-12-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘慧敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 王春银; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 翁阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 杨焱; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 叶芾; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱玉东; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 李宪; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王春银; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 翁阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 杨焱; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 叶芾; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱玉东; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
2 | 2021-11-11 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 陕西省交通规划设计研究院有限公司; 出资额: 400; 百分比: 100
|
企业名称: 陕西省交通规划设计研究院有限公司; 出资额: 500( + 25% ); 百分比: 100
|
3 | 2021-11-11 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
4 | 2021-11-11 | 注册资本(金)变更 |
400
|
500( + 25% )
|
5 | 2021-08-16 | 换照 |
|
办理换照业务
|
6 | 2021-08-16 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:陕西省市场监督管理局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市市场监督管理局高新区分局;
|
7 | 2021-08-16 | 管辖单位变更 |
西安市市场监督管理局高新区分局
|
鱼化工商所
|
8 | 2021-08-16 | 管辖机关变更 |
陕西省市场监督管理局
|
西安市市场监督管理局高新区分局
|
9 | 2021-06-10 | 章程备案 |
|
|
10 | 2021-06-10 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 陕西省交通规划设计研究院; 出资额: 400; 百分比: 100
|
企业名称: 陕西省交通规划设计研究院有限公司; 出资额: 400; 百分比: 100 [名称变更]
|