序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙阳 | 66.7% | 667.0万 |
2 | 郑丽敏 | 33.3% | 333.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙阳
|
|
2 |
郑丽敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杜世玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 孙阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 孙阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 孙阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 郑丽敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
2 | 2020-09-02 | 管辖机关变更 |
西安市工商行政管理局高新分局
|
西安市工商行政管理局高新分局
|
3 | 2020-09-02 | 管辖单位变更 |
高新路工商所
|
新型工业园工商所
|
4 | 2020-09-02 | 住所变更 |
陕西省西安市高新区丈八街办高新路*号高新银座A座****
|
西安市高新区唐延南路**号逸翠园i都会*幢****室
|
5 | 2020-03-17 | 住所变更 |
陕西省西安市雁塔区建工路南侧**号和园小区第*幢*单元*****室
|
陕西省西安市高新区丈八街办高新路*号高新银座A座****
|
6 | 2020-03-17 | 管辖单位变更 |
西安市工商行政管理局高新分局
|
高新路工商所
|
7 | 2020-03-17 | 管辖机关变更 |
|
西安市工商行政管理局高新分局
|
8 | 2020-03-13 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局雁塔分局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局高新分局;
|
9 | 2019-01-24 | 章程备案 |
|
|
10 | 2017-04-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
司振利
|
孙阳
|