序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张翠梅 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张翠梅
|
|
2 |
张静
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西金地源房地产开****有限公司绥德分公司
|
毕小龙 | 2018-09-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张静
|
张翠梅
|
2 | 2020-01-16 | 法定代表人变更 |
张静
|
张翠梅
|
3 | 2020-01-16 | 企业类型变更 |
1130--有限责任公司(自然人投资或控股)
|
1151--有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2020-01-16 | 从业人数变更 |
|
2
|
5 | 2020-01-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张翠梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张静; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 张翠梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 张静; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2020-01-16 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张静; 出资额: 400; 百分比: 40 [退出]姓名: 张翠梅; 出资额: 600; 百分比: 60
|
姓名: 张翠梅; 出资额: 1000( + 66.66667% ); 百分比: 100
|
7 | 2019-12-10 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:陕西省工商行政管理局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局雁塔分局;
|
8 | 2016-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
白德岗
|
张静
|
9 | 2016-09-06 | 投资者变更 |
白德岗 [退出]
|
张静 [新增]
|
10 | 2016-09-06 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:()
|
现生产经营地:(陕西省西安市雁塔区小寨西路56号2栋1单元12306室),现生产经营地所在行政区划:(陕西省西安市雁塔区)
|