序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青岛啤酒股份有限公司 | 100% | 28790.302200万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵军
|
|
2 |
陆西定
|
|
3 |
杨振国
|
|
4 |
孔锁贤
|
|
5 |
李乐琴
|
|
6 |
孙丽红
|
|
7 |
敦雪梅
|
|
8 |
谭刘波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
青岛啤酒西安汉斯集团有限公司白桦林居分公司
|
乔俊杰 | 2020-06-18 |
2 |
青岛啤酒西安汉斯集团有限公司四海唐人街分公司
|
乔俊杰 | 2019-12-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张建吉
|
赵军
|
2 | 2022-03-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 敦雪梅; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 李斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 孙丽红; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 谭刘波; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 张建吉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 赵军; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 敦雪梅; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 孔锁贤; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李乐琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陆西定; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 孙丽红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 谭刘波; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨振国; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 赵军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
3 | 2022-03-23 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
4 | 2021-05-12 | 从业人数变更 |
|
441
|
5 | 2021-05-12 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:710600
|
6 | 2021-05-12 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2021-05-12 | 管辖机关变更 |
西安市市场监督管理局
|
西安市临潼区市场监督管理局
|
8 | 2021-05-12 | 住所变更 |
西安市啤酒路*号
|
西安市临潼区秦王二路****号
|
9 | 2021-05-12 | 联系电话变更 |
********、********
|
***********
|
10 | 2021-05-12 | 管辖单位变更 |
自强路所
|
|