序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 | 100% | 2000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张羽
|
|
2 |
褚佳宁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-03 | 经营范围变更 |
许可经营项目:医学检验科、病理科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:医疗服务;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
2 | 2019-11-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范国强
|
张羽
|
3 | 2019-11-14 | 法定代表人变更 |
范国强
|
张羽
|
4 | 2019-11-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 范国强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 张羽; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 张羽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 褚佳宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2018-03-29 | 名称变更 |
西安艾迪康医学检验所有限公司
|
西安艾迪康医学检验实验室有限公司
|
6 | 2017-06-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张凌云
|
范国强
|
7 | 2017-06-19 | 投资者变更 |
张凌云 [退出]
|
范国强 [新增]
|
8 | 2017-06-19 | 主要人员备案 |
姓名: 范国强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 张凌云; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 张凌云; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 张羽; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 范国强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 张羽; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
9 | 2017-06-19 | 法定代表人变更 |
张凌云
|
范国强
|