序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江泰和融资担保有限公司 | 100% | 1000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈俊
|
|
2 |
郑翠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西利安社区保险代理有限公司第二分公司
|
余磊 | 2016-10-20 |
2 |
陕西利安社区保险代理有限公司第一分公司
|
丰新安 | 2016-09-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曹海东
|
陈俊
|
2 | 2020-08-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:郑翠,原联络人员固定电话:***-********,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:程洁,原财务负责人固定电话:***-********,原财务负责人移动电话:***********,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:陕西省西安市雁塔区吉祥路***号*幢*单元*****室***号,原生产经营地所在行政区划:雁塔区
|
现联络人员姓名:郑翠,现联络人员固定电话:***-********,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:高红红,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:陕西省西安市雁塔区吉祥路***号*幢*单元*****室***号,现生产经营地所在行政区划:雁塔区
|
3 | 2020-08-03 | 法定代表人变更 |
曹海东
|
陈俊
|
4 | 2020-08-03 | 住所变更 |
陕西省西安市雁塔区吉祥路***号*幢*单元*****室***号
|
陕西省西安市雁塔区长安南路南飞鸿广场*幢*单元****室
|
5 | 2020-08-03 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 浙江泰和担保有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 100
|
企业名称: 浙江泰和融资担保有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 100 [名称变更]
|
6 | 2019-12-18 | 换照 |
|
办理换照业务
|
7 | 2019-12-02 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:陕西省工商行政管理局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局雁塔分局;
|
8 | 2019-01-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨鸣
|
曹海东
|
9 | 2019-01-24 | 投资者变更 |
杨鸣 [退出]
|
曹海东 [新增]
|
10 | 2019-01-24 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 陕西利安信息传播有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 100 [退出]
|
企业名称: 浙江泰和担保有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 100 [新增]
|