序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建峰 | 80% | 320.0万 |
2 | 叶飞 | 20% | 80.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建峰
|
|
2 |
史红艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-08 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:710300
|
2 | 2022-06-08 | 住所变更 |
西安市鄠邑区五竹镇石佛寺村一组
|
陕西省西安市鄠邑区余下街道仝夏村(西安地质矿产勘查开****院院内)
|
3 | 2022-06-08 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2022-06-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李亚利; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 桑战奇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 史红艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 张建峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
5 | 2022-06-08 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
6 | 2022-06-08 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李亚利; 出资额: 9.5; 百分比: 2.375 [退出]姓名: 桑战奇; 出资额: 390.5; 百分比: 97.625 [退出]
|
姓名: 叶飞; 出资额: 80; 百分比: 20 [新增]姓名: 张建峰; 出资额: 320; 百分比: 80 [新增]
|
7 | 2022-06-08 | 管辖单位变更 |
沣京工商所
|
余下市场监管所
|
8 | 2022-06-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
桑战奇
|
张建峰
|
9 | 2019-05-14 | 经营范围变更 |
许可经营项目:道路普通货物运输;危险货物运输(4类1项;3类)(道路运输许可证有效期限至2019年5月11日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般经营项目:货物仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可经营项目:道路普通货物运输;危险货物运输(4类1项;3类)(道路运输许可证有效期限至2023年5月9日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般经营项目:货物仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2019-05-14 | 换照 |
|
办理换照业务
|