序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何鸣 | 75% | 225万人民币 |
2 | 甄静 | 25% | 75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘秀英
|
|
2 |
焦席莲
|
|
3 |
何鸣
|
|
4 |
甄静
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西毛公餐饮管理有限公司长安区分公司
|
刘彦龙 | 2015-07-13 |
2 |
陕西毛公餐饮管理有限公司西安文景路分公司
|
刘彦龙 | 2015-03-02 |
3 |
陕西毛公餐饮管理有限公司西安小寨分公司
|
何铎琪 | 2014-02-10 |
4 |
陕西毛公餐饮管理有限公司西安友谊路分公司
|
甄静 | 2009-04-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
甄静
|
刘秀英
|
2 | 2020-06-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:薛伶霞,原联络员固定电话:,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:薛伶霞,现联络员固定电话:**********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:**********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:薛伶霞,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-06-29 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2020-06-29 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:()
|
现生产经营地:(陕西省西安市碑林区经九路与蔡家巷交叉口南侧(原二压厂空院)),现生产经营地所在行政区划:(碑林区)
|
5 | 2020-06-29 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 王永华; 出资额: 6; 百分比: 2 [退出]姓名: 甄静; 出资额: 75; 百分比: 25姓名: 何鸣; 出资额: 219; 百分比: 73
|
姓名: 甄静; 出资额: 75; 百分比: 25姓名: 何鸣; 出资额: 225( + 2.73973% ); 百分比: 75
|
6 | 2020-06-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何鸣; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 王永华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 甄静; 证件号码: ***************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 何鸣; 证件号码: ***************; 职位: 其他人员姓名: 焦席莲; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 刘秀英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 甄静; 证件号码: ***************; 职位: 其他人员
|
7 | 2020-06-29 | 联系电话变更 |
********
|
***********
|
8 | 2020-06-29 | 住所变更 |
西安市高新区锦业路饕界商业街A区*****号
|
陕西省西安市碑林区经九路与蔡家巷交叉口南侧(原二压厂空院)
|
9 | 2020-06-29 | 法定代表人变更 |
甄静
|
刘秀英
|
10 | 2015-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何鸣
|
甄静
|