序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯毅 | 95% | 950.0万 |
2 | 张艳新 | 5% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯毅
|
|
2 |
郭海军
|
|
3 |
张艳新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-10 | 补****执照 |
|
办理补****执照业务
|
2 | 2020-05-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
冯毅
|
3 | 2020-05-25 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 冯毅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 郭海军; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增]姓名: 张艳新; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
4 | 2020-05-25 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 张艳新; 出资额: 50; 百分比: 5 [新增]姓名: 冯毅; 出资额: 950; 百分比: 95
|
5 | 2020-05-25 | 法定代表人变更 |
|
冯毅
|
6 | 2020-04-21 | 登记机关变更 |
|
【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局莲湖分局;
|
7 | 2017-02-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
张新亮
|
8 | 2017-02-24 | 投资者变更 |
|
张新亮 [新增]
|
9 | 2017-02-24 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 冯毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张新亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
10 | 2017-02-24 | 董事备案 |
|
姓名: 冯毅;证件号码*********; 职位: 监事姓名: 张新亮;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|