序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长安大学 | 100% | 1000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张天明
|
|
2 |
杨华
|
|
3 |
惠记庄
|
|
4 |
王武功
|
|
5 |
俸芳
|
|
6 |
李文雄
|
|
7 |
龚少博
|
|
8 |
宋焱勋
|
|
9 |
杜文
|
|
10 |
李少彤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安长大资产经营有限公司第一分公司
|
董强柱 | 2018-12-05 |
2 |
西安长大资产经营有限公司物业管理分公司
|
董强柱 | 2014-07-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李宪民
|
张天明
|
2 | 2018-11-22 | 投资者变更 |
李宪民 [退出]
|
张天明 [新增]
|
3 | 2018-11-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:韩佩汝,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:韩佩汝,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:张天明,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
4 | 2018-11-22 | 法定代表人变更 |
李宪民
|
张天明
|
5 | 2018-11-22 | 联络员备案变更 |
原联络人员姓名:韩佩汝,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:韩佩汝,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:张天明,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
6 | 2018-11-22 | 主要人员备案 |
姓名: 陈俊鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 党建玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 丁岳维; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 龚少博; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郭玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 韩其冬; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 李宪民; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 王武功; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨炯; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 周玉利; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 杜文; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 龚少博; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 惠记庄; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李少彤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 李文雄; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 宋焱勋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王武功; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张天明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 俸芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
7 | 2017-03-21 | 经营范围变更 |
一般经营项目:本公司拥有的资产经营和管理(包括资本和股权的置换、转让,高新技术成果的转化,技术资产的经营,科技信息咨询服务);物业管理;房屋租赁;房屋中介服务;机械设备租赁。(一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目)
|
本公司拥有的资产经营和管理(包括资本和股权的置换、转让、高新技术成果的转化、技术资产的经营、科技信息咨询服务);物业管理;房屋租赁、汽车租赁;房屋中介服务;机械设备租赁。(一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目)
|
8 | 2017-03-21 | 经营范围变更 |
本公司拥有的资产经营和管理(包括资本和股权的置换、转让、高新技术成果的转化、技术资产的经营、科技信息咨询服务);物业管理;房屋租赁、汽车租赁;房屋中介服务;机械设备租赁。(一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目)
|
本公司拥有的资产经营和管理(包括资本和股权的置换、转让、高新技术成果的转化、技术资产的经营、科技信息咨询服务);物业管理;房屋租赁、汽车租赁;房屋中介服务;机械设备租赁。(一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目)
|
9 | 2016-05-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
惠记庄
|
李宪民
|
10 | 2016-05-19 | 投资者变更 |
惠记庄 [退出]
|
李宪民 [新增]
|