序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石周 | 50% | 25万 |
2 | 薛卫超 | 50% | 25万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石周
|
|
2 |
薛卫超
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安坤源房地产营销策划有限公司凤城六路分公司
|
石周 | 2019-05-17 |
2 |
西安坤源房地产营销策划有限公司凤城北路分公司
|
薛卫超 | 2018-06-07 |
3 |
西安坤源房地产营销策划有限公司大寨路分公司
|
王业杰 | 2017-08-31 |
4 |
西安坤源房地产营销策划有限公司民洁路分公司
|
王慧 | 2013-03-12 |
5 |
西安坤源房地产营销策划有限公司唐延路分公司
|
胡阳阳 | 2011-11-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 住所变更 |
陕西省西安市未央区凤城八路水晶卡巴拉11幢1单元16层
|
陕西省西安市经济技术开****区凤城六路雅庭花园1号楼5单元50110室
|
2 | 2022-02-24 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:710021
|
新邮政编码:710018
|
3 | 2022-02-24 | 管辖单位变更 |
谭家市场监督管理所
|
(经开)文景路市场监督管理所
|
4 | 2022-02-24 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2022-02-24 | 管辖机关变更 |
西安市未央区市场监督管理局
|
西安市市场监督管理局经开区分局
|
6 | 2022-02-11 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
7 | 2022-02-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王慧; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 薛卫超; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|
姓名: 石周; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 薛卫超; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|
8 | 2022-02-11 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 王慧; 出资额: 25; 百分比: 50 [退出]姓名: 薛卫超; 出资额: 25; 百分比: 50
|
姓名: 石周; 出资额: 25; 百分比: 50 [新增]姓名: 薛卫超; 出资额: 25; 百分比: 50
|
9 | 2022-02-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王慧
|
石周
|
10 | 2020-07-24 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 王业杰; 出资额: 25; 百分比: 50 [退出]姓名: 薛卫超; 出资额: 25; 百分比: 50
|
姓名: 王慧; 出资额: 25; 百分比: 50 [新增]姓名: 薛卫超; 出资额: 25; 百分比: 50
|