序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 西安昭泰文化传媒有限公司 | 100% | 200.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李磊
|
|
2 |
陈毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-06 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 李磊,胡亚桥;清算组组长: 李磊;地址: 西安市雁塔区;联系方式: ***********;债务承接人: ;债权承接人:
|
2 | 2017-12-13 | 换照 |
|
办理换照业务
|
3 | 2014-07-09 | 其他变更 |
|
其它
|
4 | 2012-09-18 | 住所变更 |
|
西安市高新区科技二路**号西安软件园秦风阁D座****室
|
5 | 2012-09-04 | 住所变更 |
|
西安市高新区科技二路**号西安软件园秦风阁D座****室
|
6 | 2010-01-22 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(法人独资)1152
|
7 | 2010-01-22 | 投资人(股权)变更 |
|
西安昭泰文化传媒有限公司认缴200实缴200 [新增]单位:万元
|