序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴良瑞 | 40% | 120万 |
2 | 翟哲 | 30% | 90万 |
3 | 任瑾操 | 30% | 90万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴良瑞
|
|
2 |
翟哲
|
|
3 |
任瑾操
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西泽普农业生产资料有限公司洛川配送中心
|
王振祥 | 2013-12-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-14 | 管辖单位变更 |
西安市工商行政管理局高新分局
|
高新路工商所
|
2 | 2020-08-14 | 换照 |
|
办理换照业务
|
3 | 2020-08-14 | 管辖机关变更 |
|
西安市工商行政管理局高新分局
|
4 | 2020-07-16 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:陕西省工商行政管理局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局高新分局;
|
5 | 2019-08-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:任瑾操,原联络员固定电话:***-********,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:***********@***.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:李钊,原财务负责人固定电话:***-********,原财务负责人移动电话:***********,原财务负责人电子邮箱:***********@***.com,原财务负责人证件名称:居民身份证,原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:任瑾操,现联络员固定电话:***-********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:***********@***.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:翟哲,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:***********@***.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-08-15 | 联络员备案变更 |
原联络员姓名:任瑾操,原联络员固定电话:***-********,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:***********@***.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:李钊,原财务负责人固定电话:***-********,原财务负责人移动电话:***********,原财务负责人电子邮箱:***********@***.com,原财务负责人证件名称:居民身份证,原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:任瑾操,现联络员固定电话:***-********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:***********@***.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:翟哲,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:***********@***.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2019-08-15 | 换照 |
|
|
8 | 2019-08-15 | 章程备案 |
|
|
9 | 2019-08-15 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 康红; 出资额: 90; 百分比: 30 [退出]姓名: 任瑾操; 出资额: 90; 百分比: 30姓名: 吴良瑞; 出资额: 120; 百分比: 40
|
姓名: 翟哲; 出资额: 90; 百分比: 30 [新增]姓名: 任瑾操; 出资额: 90; 百分比: 30姓名: 吴良瑞; 出资额: 120; 百分比: 40
|
10 | 2018-06-27 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省西安市高新区科技五路橡树星座以北第1幢2单元22604室),原生产经营地所在行政区划:(西安市工商行政管理局高新分局)
|
现生产经营地:(陕西省西安市高新区唐延路25号银河科技大厦4层B451),现生产经营地所在行政区划:(西安市工商行政管理局高新分局)
|