序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁阿妮 | 91.66667% | 550万 |
2 | 任淑君 | 8.33333% | 50万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁阿妮
|
|
2 |
任淑君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-25 | 经营范围变更 |
一般项目:石油天然气技术服务;地质勘查技术服务;余热****电关键技术研****;工程和技术研究和试验****展;轻质建筑材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;建筑材料销售;深海石油钻探设备销售;地质勘探和地震专用仪器销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;太阳能热利用装备销售;五金产品批****;五金产品零售;防火封堵材料销售;地质勘查专用设备销售;表面功能材料销售;防腐材料销售;建筑防水卷材产品销售;金属制品销售;办公用品销售;消防器材销售;家用电器安装服务;电器辅件销售;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批****;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);石油天然气技术服务;地质勘查技术服务;余热****电关键技术研****;工程和技术研究和试验****展;轻质建筑材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;建筑材料销售;深海石油钻探设备销售;地质勘探和地震专用仪器销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;太阳能热利用装备销售;五金产品批****;五金产品零售;防火封堵材料销售;地质勘查专用设备销售;表面功能材料销售;防腐材料销售;建筑防水卷材产品销售;金属制品销售;办公用品销售;消防器材销售;家用电器安装服务;电器辅件销售;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批****;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2021-03-25 | 行业代码变更 |
5199:其他未列明批****业
|
5199:其他未列明批****业
|
3 | 2021-03-18 | 行业代码变更 |
5199:其他未列明批****业
|
5199:其他未列明批****业
|
4 | 2021-03-18 | 经营范围变更 |
石油天然气勘探开****研究、钻采、试油压裂、工程承包、井下作业的技术开****咨询服务;油田化工设备 、油田物资、建筑材料、钢材、管阀配材、采暖设备、机电产品、防毒、防火、防水器材、五金交电产品、化工产品(易燃易爆危险品除外)、办公用品、劳保用品、消防器材的销售;电器列表的安装及销售;防腐保温安装工程的设计及施工;计算机软硬件的开****、销售;地质化验分析。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)
|
一般项目:石油天然气技术服务;地质勘查技术服务;余热****电关键技术研****;工程和技术研究和试验****展;轻质建筑材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;建筑材料销售;深海石油钻探设备销售;地质勘探和地震专用仪器销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;太阳能热利用装备销售;五金产品批****;五金产品零售;防火封堵材料销售;地质勘查专用设备销售;表面功能材料销售;防腐材料销售;建筑防水卷材产品销售;金属制品销售;办公用品销售;消防器材销售;家用电器安装服务;电器辅件销售;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批****;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2019-08-26 | 补****执照 |
|
办理补****执照业务
|
6 | 2019-08-26 | 行业代码变更 |
5190:其他批****业
|
5199:其他未列明批****业
|
7 | 2018-02-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
段素梅
|
梁阿妮
|
8 | 2018-02-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:惠莹,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:惠莹,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:惠莹,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
9 | 2018-02-12 | 投资者变更 |
段素梅 [退出]
|
梁阿妮 [新增]
|
10 | 2018-02-12 | 法定代表人变更 |
段素梅
|
梁阿妮
|