序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶剑峰 | 71% | 2142.78万人民币 |
2 | 丑萍 | 29% | 875.22万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶剑锋
|
|
2 |
丑萍
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西五行种业有限责任公司渭南分公司
|
黄龙斌 | 2016-08-22 |
2 |
陕西五行种业有限责任公司长武分公司
|
黎文科 | 2009-03-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李鹏渊
|
叶剑锋
|
2 | 2019-12-10 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李鹏渊; 出资额: 90.54; 百分比: 3 [退出]姓名: 丑萍; 出资额: 875.22; 百分比: 29姓名: 叶剑峰; 出资额: 2052.24; 百分比: 68
|
姓名: 丑萍; 出资额: 875.22; 百分比: 29姓名: 叶剑峰; 出资额: 2142.78( + 4.41176% ); 百分比: 71
|
3 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丑萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李鹏渊; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 叶剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 丑萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 叶剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
4 | 2019-12-10 | 法定代表人变更 |
李鹏渊
|
叶剑锋
|
5 | 2019-12-10 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区陈阳寨河南街小区),原生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
现生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区陈阳寨河南街小区),现生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
6 | 2018-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
叶剑锋
|
李鹏渊
|
7 | 2018-09-06 | 投资者变更 |
叶剑锋 [退出]
|
李鹏渊 [新增]
|
8 | 2018-09-06 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区陈阳寨河南街小区),原生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
现生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区陈阳寨河南街小区),现生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
9 | 2018-09-06 | 法定代表人变更 |
叶剑锋
|
李鹏渊
|
10 | 2018-09-06 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 丑萍; 出资额: 875.22; 百分比: 29姓名: 叶剑峰; 出资额: 2142.78; 百分比: 71
|
姓名: 李鹏渊; 出资额: 90.54; 百分比: 3 [新增]姓名: 丑萍; 出资额: 875.22; 百分比: 29姓名: 叶剑峰; 出资额: 2052.24( - 4.22535% ); 百分比: 68
|