序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 和胜军 | 21.96078% | 56万 |
2 | 陕西供销电子商务集团有限公司 | ||
3 | 澄城县鑫社资产经营管理公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵娅
|
|
2 |
问孝军
|
|
3 |
薛涵
|
|
4 |
陈振海
|
|
5 |
吕李平
|
|
6 |
卫鹏
|
|
7 |
刘宏
|
|
8 |
贾瑜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-02 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:715200
|
2 | 2021-07-02 | 经营范围变更 |
农副土特产品、农业生产资料、日用工业品、食品、粮油、烟酒、电子产品、五金交电、文化用品、文化旅游产品、电脑、计算机软件及配件、纺织品、运动器材、健身器材,机电设备及配件、加工包装销售、电子商务技术开****转让、培训;农业信息技术开****、 技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;中草药种植;水果种植;树木种植经营;农业机械服务;化妆品批****;商业、饮食、服务专用设备销售;日用品批****;食品互联网销售(销售预包装食品);鲜肉批****;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;日用品销售;化肥销售;食品经营(仅销售预包装食品);日用百货销售;家用电器销售;文具用品批****;鲜蛋零售;农村集体经济组织管理;供销合作社管理服务;家政服务;从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开****经营;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;电子过磅服务;办公设备销售;五金产品零售;户外用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产;农药批****;食品经营;邮件寄递服务;农产品质量安全检测;食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
3 | 2021-07-02 | 住所变更 |
陕西省渭南市澄城县城关镇西六路富康新村西一栋一排三号
|
陕西省渭南市澄城县赵庄镇郑家洼村五组南六巷*号
|
4 | 2021-07-02 | 行业代码变更 |
0190:其他农业
|
0190:其他农业
|
5 | 2021-07-02 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2020-05-06 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-05-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈振海; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 贾瑜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 刘宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吕李平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 邵娅; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 汤仁全; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 卫鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 问孝军; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
|
姓名: 陈振海; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 贾瑜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 刘宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吕李平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 邵娅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 卫鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 问孝军; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 薛涵; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
8 | 2018-10-18 | 主要人员备案 |
姓名: 吕李平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 卫鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 陈振海; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 贾瑜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 刘宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 吕李平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 邵娅; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 汤仁全; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 卫鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 问孝军; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [新增]
|
9 | 2018-09-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈振海
|
吕李平
|
10 | 2018-09-26 | 投资者变更 |
陈振海 [退出]
|
吕李平 [新增]
|