序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 100% | 1000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王江峰
|
|
2 |
薛军荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
薛守义
|
王江峰
|
2 | 2020-12-17 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 冯坤; 出资额: 10; 百分比: 1 [退出]姓名: 薛守义; 出资额: 990; 百分比: 99 [退出]
|
企业名称: 陕西海燕新能源(集团)有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 100 [新增]
|
3 | 2020-12-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2025-05-08
|
营业期限至:
|
4 | 2020-12-17 | 法定代表人变更 |
薛守义
|
王江峰
|
5 | 2020-12-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2020-12-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯坤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 薛守义; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 王江峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 薛军荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2020-06-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 冯坤; 出资额: 100; 百分比: 2.439姓名: 薛守义; 出资额: 4000; 百分比: 97.561
|
姓名: 冯坤; 出资额: 10( - 90% ); 百分比: 1姓名: 薛守义; 出资额: 990( - 75.25% ); 百分比: 99
|
8 | 2020-06-12 | 注册资本(金)变更 |
4100
|
1000( - 75.60976% )
|
9 | 2020-04-07 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 韩城市美源燃气销售有限责任公司; 出资额: 4100; 百分比: 100 [退出]
|
姓名: 冯坤; 出资额: 100; 百分比: 2.439 [新增]姓名: 薛守义; 出资额: 4000; 百分比: 97.561 [新增]
|
10 | 2020-04-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 薛守义; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 杨太生; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 冯坤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 薛守义; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|