序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢晏通 [退出]
|
高军克 [新增]
|
2 | 2022-01-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邢晏通
|
高军克
|
3 | 2020-10-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
翟甜甜
|
邢晏通
|
4 | 2020-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
邢晏通 [新增]
|
5 | 2020-01-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王志杰
|
翟甜甜
|
6 | 2019-09-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘松峰
|
王志杰
|
7 | 2019-01-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
彭燕来
|
刘松峰
|
8 | 2016-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
柴淑芳
|
彭燕来
|