序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陕西华山旅游集团有限公司 | 60% | 1200万 |
2 | 陕西华迈置业有限公司 | 40% | 800万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨光明
|
|
2 |
郭建有
|
|
3 |
昝渝军
|
|
4 |
杨小军
|
|
5 |
贺福魁
|
|
6 |
刘攀峰
|
|
7 |
张容博
|
|
8 |
许飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈蓓; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 郭建有; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 贺福魁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘攀峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 孙进民; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 杨光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 杨小军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 昝渝军; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
姓名: 郭建有; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 贺福魁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘攀峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 许飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 杨光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 杨小军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张容博; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 昝渝军; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
2 | 2022-06-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨光明
|
杨光明
|
3 | 2019-09-12 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省渭南市华山景区陕西华山旅游集团公司三楼),原生产经营地所在行政区划:(渭南市工商行政管理局华山景区分局)
|
现生产经营地:(陕西省渭南市华山景区陕西华山旅游集团公司三楼),现生产经营地所在行政区划:(渭南市工商行政管理局华山景区分局)
|
4 | 2019-09-12 | 主要人员备案 |
姓名: 陈蓓; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郭建有; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘攀峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 孙进民; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 杨小军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵荣轲; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 昝渝军; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
姓名: 陈蓓; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郭建有; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 贺福魁; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 刘攀峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 孙进民; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 杨小军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 昝渝军; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
5 | 2019-09-12 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省渭南市华山景区陕西华山旅游集团公司三楼),原生产经营地所在行政区划:(渭南市工商行政管理局华山景区分局)
|
现生产经营地:(陕西省渭南市华山景区陕西华山旅游集团公司三楼),现生产经营地所在行政区划:(渭南市工商行政管理局华山景区分局)
|
6 | 2017-09-18 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省渭南市华山景区陕西华山旅游集团公司三楼),原生产经营地所在行政区划:(渭南市工商行政管理局华山景区分局)
|
现生产经营地:(陕西省渭南市华山景区陕西华山旅游集团公司三楼),现生产经营地所在行政区划:(渭南市工商行政管理局华山景区分局)
|
7 | 2017-09-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈蓓; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨光明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 陈蓓; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郭建有; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 刘攀峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 孙进民; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 杨光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 杨小军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 赵荣轲; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 昝渝军; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]
|
8 | 2017-09-18 | 出资方式变更 |
|
|
9 | 2017-09-18 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 陕西华山风景名胜区旅游集团有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 100
|
企业名称: 陕西华迈置业有限公司; 出资额: 800; 百分比: 40 [新增]企业名称: 陕西华山旅游集团有限公司; 出资额: 1200; 百分比: 60 [名称变更]
|
10 | 2017-09-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2063-05-23
|
营业期限至:
|