序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 西乡县供销合作社联合社 | 100% | 5000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁兴基
|
|
2 |
马亮亮
|
|
3 |
范银莹
|
|
4 |
杨耀华
|
|
5 |
陈虹
|
|
6 |
阮德荣
|
|
7 |
罗学军
|
|
8 |
程娜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西乡县供销实业****展有限公司桑园镇四坪村供销综合服务社
|
张青艳 | 2022-09-28 |
2 |
西乡县供销实业****展有限公司桑园镇四合村供销综合服务社
|
张孝华 | 2022-09-28 |
3 |
西乡县供销实业****展有限公司桑园镇北沟村供销综合服务社
|
梁学忠 | 2022-09-28 |
4 |
西乡县供销实业****展有限公司桑园供销综合服务中心
|
邱英妮 | 2022-09-23 |
5 |
西乡县供销实业****展有限公司沙河镇桐车村供销综合服务社
|
粟小梅 | 2022-09-23 |
6 |
西乡县供销实业****展有限公司桑园镇八一村供销综合服务社
|
邓小明 | 2022-08-19 |
7 |
西乡县供销实业****展有限公司桑园镇火地沟村供销综合服务社
|
范银莹 | 2022-05-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁兴基
|
周永利
|
2 | 2022-10-14 | 行业代码变更 |
5219:其他综合零售
|
5219:其他综合零售
|
3 | 2022-10-14 | 联络员备案 |
原联络员姓名:徐建华,原联络员固定电话:**********,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:*********@qq.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************
|
现联络员姓名:祝欢,现联络员固定电话:**********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:**********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************
|
4 | 2022-10-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 程娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 范银莹; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 罗学军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 马亮亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 阮德荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨耀华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [退出]姓名: 袁兴基; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
|
姓名: 陈华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 李辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 木帆; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 邱英妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 阮德荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 向铭; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 张孝华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 周永利; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]
|
5 | 2022-10-14 | 财务负责人备案 |
原财务负责人姓名:陈雪原财务负责人固定电话:***********原财务负责人移动电话:***********原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com原财务负责人证件名称:原财务负责人身份证件号码:******************
|
现财务负责人姓名:张静现财务负责人固定电话:***********现财务负责人移动电话:***********现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com现财务负责人证件名称:现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2022-10-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁兴基
|
周永利
|