序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑磊 | 36% | 360.0万 |
2 | 贺力 | 30% | 300.0万 |
3 | 许俊成 | 24% | 240.0万 |
4 | 赵小春 | 10% | 100.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺力
|
|
2 |
郑磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-25 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省汉中市南郑区梁山工业园区南丰路),原生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市南郑区)
|
现生产经营地:(陕西省汉中市南郑区梁山工业园区南丰路),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市南郑区)
|
2 | 2019-03-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 许俊成; 出资额: 140; 百分比: 14姓名: 郑汉清; 出资额: 150; 百分比: 15 [退出]姓名: 张建成; 出资额: 200; 百分比: 20 [退出]姓名: 贺力; 出资额: 510; 百分比: 51
|
姓名: 赵小春; 出资额: 100; 百分比: 10 [新增]姓名: 许俊成; 出资额: 240( + 71.42857% ); 百分比: 24姓名: 贺力; 出资额: 300( - 41.17647% ); 百分比: 30姓名: 郑磊; 出资额: 360; 百分比: 36 [新增]
|
3 | 2019-03-25 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省汉中市南郑区梁山工业园区南丰路),原生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市南郑区)
|
现生产经营地:(陕西省汉中市南郑区梁山工业园区南丰路),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市南郑区)
|
4 | 2019-03-25 | 主要人员备案 |
姓名: 贺力; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 张建成; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 贺力; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 郑磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2016-11-14 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:()
|
现生产经营地:(陕西省汉中市南郑县梁山工业园区南丰路),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市南郑县)
|
6 | 2016-11-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:龚福洪,原联络员固定电话:****-*******,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:********@qq.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:张颖,现联络员固定电话:****-*******,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:***********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:甄晓,现财务负责人固定电话:***********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2016-11-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 贺力; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 刘杰; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 贺力; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 张建成; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
8 | 2016-11-14 | 联络员备案变更 |
原联络员姓名:龚福洪;电话:******电话:****** 原联络员电子邮箱:********@qq.com;证件号码*********;原财务负责人姓名:;电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;证件号码*********
|
现联络员姓名:张颖;电话:******电话:****** 现联络员电子邮箱:***********@qq.com;证件号码*********;现财务负责人姓名:甄晓;电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;证件号码*********
|
9 | 2016-11-14 | 董事备案 |
姓名: 贺力;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 刘杰;证件号码*********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 贺力;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 张建成;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
|
10 | 2016-11-14 | 出资日期变更 |
姓名: 刘杰; 出资日期: 2014-11-24姓名: 许俊成; 出资日期: 2014-11-24姓名: 贺力; 出资日期: 2014-11-24姓名: 郑汉清; 出资日期: 2014-11-24
|
姓名: 张建成; 出资日期: 2014-11-04姓名: 许俊成; 出资日期: 2014-11-24姓名: 贺力; 出资日期: 2014-11-24姓名: 郑汉清; 出资日期: 2014-11-24
|