序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 白延平 | 85% | 1700.0万 |
2 | 张芬 | 15% | 300.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白延平
|
|
2 |
陈静
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西新恒安贸易集团有限责任公司鱼河分公司
|
白延平 | 2013-04-16 |
2 |
陕西新恒安贸易集团有限责任公司靖边东坑恒安购物广场
|
白延平 | 2011-11-28 |
3 |
陕西新恒安贸易集团有限责任公司榆林商贸分公司
|
白延平 | 2011-06-02 |
4 |
陕西新恒安贸易集团有限责任公司清涧县恒安购物广场
|
白东红 | 2010-12-31 |
5 |
榆林市恒安商贸有限责任公司清涧红枣科研信息中心
|
白延平 | 2007-07-23 |
6 |
榆林市恒安商贸有限责任公司延安恒安第二超市
|
白延红 | 2006-09-19 |
7 |
榆林市恒安商贸有限责任公司延安恒安超市
|
白延红 | 2005-07-06 |
8 |
榆林市恒安商贸有限责任公司清涧超市
|
白延平 | 2000-08-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-04-30
|
营业期限至: 2038-03-20
|
2 | 2016-01-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
白延平
|
白延平
|
3 | 2016-01-06 | 投资者变更 |
白延平
|
白延平
|
4 | 2016-01-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 白延平; 证件号码: ***************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 李晓平; 证件号码: *; 职位: 董事 [退出]姓名: 乔兵峰; 证件号码: *; 职位: 监事 [退出]姓名: 乔富强; 证件号码: *; 职位: 董事 [退出]姓名: 尚世英; 证件号码: *; 职位: 董事 [退出]姓名: 郑宏; 证件号码: *; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 陈静; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2016-01-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:,原联络员固定电话:,原联络员移动电话: ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:白延平,现联络员固定电话:***********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:*********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:张文文,现财务负责人固定电话:***********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2016-01-06 | 出资日期变更 |
姓名: 周明芳; 出资日期: 1998-03-20姓名: 张芬; 出资日期: 1998-03-20姓名: 白延平; 出资日期: 1998-03-20
|
姓名: 张芬; 出资日期: 1998-03-20姓名: 白延平; 出资日期: 1998-03-20
|
7 | 2016-01-06 | 联络员备案变更 |
原联络员姓名:;电话:******电话:****** 原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;证件号码*********;原财务负责人姓名:;电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;证件号码*********
|
现联络员姓名:白延平;电话:******电话:****** 现联络员电子邮箱:*********@qq.com;证件号码*********;现财务负责人姓名:张文文;电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;证件号码*********
|
8 | 2016-01-06 | 董事备案 |
姓名: 白延平;证件号码*********; 职位: 董事长 [退出]姓名: 李晓平;证件号码*********; 职位: 董事 [退出]姓名: 乔兵峰;证件号码*********; 职位: 监事 [退出]姓名: 乔富强;证件号码*********; 职位: 董事 [退出]姓名: 尚世英;证件号码*********; 职位: 董事 [退出]姓名: 郑宏;证件号码*********; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 陈静;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
|
9 | 2016-01-06 | 出资比例变更 |
姓名: 周明芳; 出资额: 300; 百分比: 15姓名: 张芬; 出资额: 300; 百分比: 15姓名: 白延平; 出资额: 1400; 百分比: 70
|
姓名: 张芬; 出资额: 300; 百分比: 15姓名: 白延平; 出资额: 1700; 百分比: 85
|
10 | 2016-01-06 | 出资方式变更 |
姓名: 周明芳; 出资额: ; 出资形式: 货币姓名: 张芬; 出资额: ; 出资形式: 货币姓名: 白延平; 出资额: ; 出资形式: 货币
|
姓名: 张芬; 出资额: 0; 出资形式: 货币姓名: 白延平; 出资额: 0; 出资形式: 货币
|