序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 康渊 | 70% | 1400万 |
2 | 杨兵 | 25% | 500万 |
3 | 王荣华 | 5% | 100万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔺晓伟
|
|
2 |
杨兵
|
|
3 |
王荣华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-12 | 行业代码变更 |
5161:煤炭及制品批****
|
5161:煤炭及制品批****
|
2 | 2021-04-12 | 经营范围变更 |
脱硫脱硝活性炭、环保洁净型焦生产及销售;煤炭、兰炭、五金建材销售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭洗选;煤炭及制品销售;炼焦;有色金属铸造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2020-09-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
康渊
|
蔺晓伟
|
4 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 康渊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 王荣华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨兵; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 王荣华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨兵; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 蔺晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
|
5 | 2020-09-08 | 法定代表人变更 |
康渊
|
蔺晓伟
|
6 | 2019-05-10 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 王荣华; 出资额: 400; 百分比: 20姓名: 康渊; 出资额: 1600; 百分比: 80
|
姓名: 王荣华; 出资额: 100( - 75% ); 百分比: 5姓名: 杨兵; 出资额: 500; 百分比: 25 [新增]姓名: 康渊; 出资额: 1400( - 12.5% ); 百分比: 70
|
7 | 2019-05-10 | 主要人员备案 |
姓名: 郭鹏; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 康渊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 王荣华; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 康渊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 王荣华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨兵; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
|
8 | 2018-11-16 | 行业代码变更 |
5161:煤炭及制品批****
|
5161:煤炭及制品批****
|
9 | 2018-11-16 | 经营范围变更 |
环保洁净型焦生产及销售;煤炭、兰炭、五金建材销售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
脱硫脱硝活性炭、环保洁净型焦生产及销售;煤炭、兰炭、五金建材销售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-04-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
康宝彦
|
康渊
|