序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 靖边县国有资产管理办公室 | 100% | 3000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乔木
|
|
2 |
思宏军
|
|
3 |
詹向军
|
|
4 |
高志勇
|
|
5 |
贺靖茹
|
|
6 |
高虎雷
|
|
7 |
李泽虎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-07 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省榆林市靖边县北大街73号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市靖边县)
|
现生产经营地:(陕西省榆林市靖边县北大街73号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市靖边县)
|
2 | 2020-05-07 | 名称变更 |
靖边县文化旅游产业****展有限责任公司
|
靖边县文旅集团有限公司
|
3 | 2018-03-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高志勇; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 刘凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 乔木; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 思宏军; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 王乐飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 詹向军; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理
|
姓名: 高虎雷; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 高志勇; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 贺靖茹; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 李泽虎; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 乔木; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 思宏军; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 詹向军; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
4 | 2018-03-08 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 靖边县国有资产管理办公室; 出资额: 63000; 百分比: 100
|
企业名称: 靖边县国有资产管理办公室; 出资额: 3000( - 95.2381% ); 百分比: 100
|
5 | 2018-03-08 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省榆林市靖边县北大街73号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市靖边县)
|
现生产经营地:(陕西省榆林市靖边县北大街73号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市靖边县)
|
6 | 2018-03-08 | 出资比例变更 |
企业名称: 靖边县国有资产管理办公室; 出资额: 63000; 百分比: 100
|
企业名称: 靖边县国有资产管理办公室; 出资额: 3000; 百分比: 100
|
7 | 2018-03-08 | 出资日期备案 |
企业名称: 靖边县国有资产管理办公室; 出资日期: 2014-04-15
|
企业名称: 靖边县国有资产管理办公室; 出资日期: 2014-04-15
|
8 | 2018-03-08 | 注册资本(金)变更 |
63000
|
3000( - 95.2381% )
|
9 | 2018-03-08 | 出资方式变更 |
企业名称: 靖边县国有资产管理办公室; 出资额: 0; 出资形式: 货币
|
企业名称: 靖边县国有资产管理办公室; 出资额: 0; 出资形式: 货币
|
10 | 2017-12-11 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 靖边县兴靖投资有限责任公司; 出资额: 63000; 百分比: 100 [退出]
|
企业名称: 靖边县国有资产管理办公室; 出资额: 63000; 百分比: 100 [新增]
|