序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹云亮
|
|
2 |
于姗姗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴晓峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 于姗姗; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 于姗姗; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邹云亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
2 | 2021-02-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴晓峰
|
邹云亮
|
3 | 2017-04-26 | 主要人员备案 |
姓名: 李海燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 吴晓峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 吴晓峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 吴晓峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 于姗姗; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
4 | 2017-04-26 | 董事备案 |
姓名: 李海燕;证件号码*********; 职位: 监事 [退出]姓名: 吴晓峰;证件号码*********; 职位: 执行董事姓名: 吴晓峰;证件号码*********; 职位: 执行董事
|
姓名: 吴晓峰;证件号码*********; 职位: 执行董事姓名: 于姗姗;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2016-12-08 | 经营范围(业务范围)变更 |
太阳能****电系统技术咨询;能源合同管理服务;光伏****电设备销售;太阳能光伏****电系统设计、制造、安装(承装、承修、承试供电设施和受电设施除外);农业温室大棚技术开****、建设、管理服务*(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
太阳能****电系统技术咨询;能源合同管理服务;光伏****电设备销售;太阳能光伏****电系统设计、制造、安装(承装、承修、承试供电设施和受电设施除外);农业温室大棚技术开****、建设、管理服务;太阳能****电、太阳能售电*(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-11-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:,原联络员固定电话:,原联络员移动电话: ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:梁军,现联络员固定电话:***********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:*****,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:胡文亚,现财务负责人固定电话:***********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:*****,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2015-11-03 | 联络员备案变更 |
原联络员姓名:,原联络员固定电话:,原联络员移动电话: ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:梁军,现联络员固定电话:***********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:*****,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:胡文亚,现财务负责人固定电话:***********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:*****,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2015-11-03 | 联络员备案变更 |
原联络员姓名:;电话:******电话:****** 原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;证件号码*********;原财务负责人姓名:;电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;证件号码*********
|
现联络员姓名:梁军;电话:******电话:****** 现联络员电子邮箱:*****;证件号码*********;现财务负责人姓名:胡文亚;电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:*****;证件号码*********
|
9 | 2015-11-03 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司; 出资额: 100; 百分比: 100
|
企业名称: 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司; 出资额: 100; 百分比: 100 [名称变更]
|