序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何钢涛
|
邓波
|
2 | 2019-10-11 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省商洛市山阳县漫川镇街道村),原生产经营地所在行政区划:(陕西省商洛市山阳县)
|
现生产经营地:(陕西省商洛市山阳县漫川镇街道村),现生产经营地所在行政区划:(陕西省商洛市山阳县)
|
3 | 2019-10-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-11-15
|
营业期限至:
|
4 | 2018-05-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘青
|
何钢涛
|
5 | 2018-05-07 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省商洛市山阳县漫川镇街道村),原生产经营地所在行政区划:(陕西省商洛市山阳县)
|
现生产经营地:(陕西省商洛市山阳县漫川镇街道村),现生产经营地所在行政区划:(陕西省商洛市山阳县)
|
6 | 2018-05-07 | 法定代表人变更 |
刘青
|
何钢涛
|