序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏学兵 | 46.66667% | 14万人民币 |
2 | 苏国义 | 33.33333% | 10万人民币 |
3 | 高书平 | 20% | 6万人民币 |
4 | 高胜军 | ||
5 | 高长利 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏学兵
|
|
2 |
高胜军
|
|
3 |
高长利
|
|
4 |
高书平
|
|
5 |
苏国义
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-20 | 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) |
30.0000(万元)
|
30.0000(万元)
|
2 | 2021-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
苏学兵
|
苏学兵
|
3 | 2021-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏学兵:理事长
|
苏学兵:理事长
|
4 | 2020-03-17 | 农专成员名册备案 |
韩玉义 [退出]强志华高书平苏学兵苏国义
|
强志华苏学兵高书平苏国义高胜军 [新增]
|
5 | 2019-06-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
苏学兵
|
苏学兵
|
6 | 2019-06-28 | 农专成员名册备案 |
韩玉义高胜军 [退出]苏国义苏学兵高书平
|
苏国义强志华 [新增]苏学兵高书平韩玉义
|
7 | 2019-02-15 | 农专成员名册备案 |
苏学兵高书平苏国义韩玉义苏国正 [退出]
|
韩玉义高书平高胜军 [新增]苏学兵苏国义
|
8 | 2018-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏学兵:理事长
|
苏学兵:理事长
|
9 | 2018-08-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
苏学兵
|
苏学兵
|
10 | 2018-08-01 | 农专成员名册备案 |
苏国正苏国义高书平姚万祥 [退出]苏学兵
|
高书平苏国正苏国义苏学兵韩玉义 [新增]
|