序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严天富 | 60% | 120万人民币 |
2 | 汤黎 | 40% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严天富
|
|
2 |
汤黎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-01 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2021-09-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2021-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2021-09-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
5 | 2020-06-02 | 章程修正案 |
|
|
6 | 2020-06-02 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
|
|
8 | 2020-05-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
9 | 2020-05-11 | 登记机关变更 |
|
|
10 | 2018-05-24 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
|
|