序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄国军 | 70% | 1400万人民币 |
2 | 权建萍 | 30% | 600万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄国军
|
|
2 |
权建萍
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
甘肃大坤建筑材料有限公司西藏分公司
|
黄国军 | 2014-10-21 |
2 |
甘肃大坤建筑材料有限公司定西分公司
|
成桂兰 | 2011-03-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-24 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2019-05-24 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2019-05-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
4 | 2017-09-13 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2017-09-13 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2016-09-30 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2016-09-30 | 章程修正案 |
|
|
8 | 2016-09-30 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2015-07-10 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
10 | 2015-07-10 | 章程修正案备案 |
|
|