序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙泉 | 90% | 9000.0万人民币 |
2 | 吴冰先 | 10% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林菊
|
|
2 |
龙围围
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
金昌市川北建设集团有限公司第十六分公司
|
严洁 | 2022-07-18 |
2 |
金昌市川北建设集团有限公司工程分公司
|
朱****福 | 2022-02-16 |
3 |
金昌市川北建设集团有限公司青海分公司
|
张德川 | 2021-01-29 |
4 |
金昌市川北建设集团有限公司四川资阳安岳分公司
|
刘登海 | 2019-09-26 |
5 |
甘肃洪源建筑工程集团有限公司临泽分公司
|
兰宗元 | 2017-07-25 |
6 |
金昌市川北建设集团有限公司第十五工程分公司
|
姜毅 | 2015-08-12 |
7 |
金昌市川北建设集团有限公司第十三分公司
|
许玉宏 | 2012-12-21 |
8 |
金昌市川北建设集团有限公司第十二分公司
|
刘高汉 | 2012-08-29 |
9 |
金昌市川北建筑安装工程有限公司第十一分公司
|
吴光津 | 2012-08-28 |
10 |
金昌市川北建筑安装工程有限公司第十分公司
|
郭雄文 | 2012-07-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-04 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
2 | 2022-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2022-03-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
|
|
4 | 2021-12-22 | 联络员备案 |
|
|
5 | 2021-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2021-12-22 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
7 | 2021-12-22 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
8 | 2021-12-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
|
|
9 | 2021-10-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
|
|
10 | 2021-10-15 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|