序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴守文 | 70% | 280.0万人民币 |
2 | 李守翠 | 30% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴守文
|
|
2 |
李守翠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
自2009年01月01日 至2018年12月31日
|
自2009年01月01日 至2038年12月31日
|