序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程峥嵘 | 24.88084% | 522.0万人民币 |
2 | 林兵 | 22.40229% | 470.0万人民币 |
3 | 李玮 | 19.92374% | 418.0万人民币 |
4 | 张宝忠 | 19.92374% | 418.0万人民币 |
5 | 天水长城电器有限责任公司 | 10.00953% | 210.0万人民币 |
6 | 天水长电开关厂 | 2.85987% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈世林
|
|
2 |
林兵
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
天水长城电工有限责任公司成都分公司
|
金智敏 | 2011-06-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程峥嵘:经理 [退出]程峥嵘: [退出]
|
林兵:监事 [新增]陈世林:执行董事兼经理 [新增]
|
2 | 2021-06-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
自2007年03月16日 至2021年03月15日
|
自2007年03月16日 至2037年03月15日
|
3 | 2021-06-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
程峥嵘 [退出]
|
陈世林 [新增]
|
4 | 2021-06-03 | 章程修正案 |
|
|
5 | 2016-04-22 | 联络员备案 |
程峥嵘
|
李玮
|
6 | 2012-03-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007年03月16日 2012年03月15日
|
2007年03月16日 2021年03月15日
|
7 | 2007-12-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
天水长电开关厂10.20 [退出]%林兵20.41 [退出]%李玮18.37 [退出]%张宝忠18.37 [退出]%程峥嵘22.45 [退出]%天水长城电器有限责任公司10.20 [退出]%
|
天水长电开关厂2.86 [新增]%林兵22.40 [新增]%李玮19.92 [新增]%张宝忠19.92 [新增]%程峥嵘24.88 [新增]%天水长城电器有限责任公司10.01 [新增]%
|
8 | 2007-12-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
98.000000
|
2098.000000( + 2040.81633% )
|
9 | 2007-12-18 | 实收资本变更 |
98.000000
|
2098.000000( + 2040.81633% )
|
10 | 2007-10-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
天水长电开关厂20.0000 [退出]万元20.41%林兵20.0000万元20.41%李玮18.0000万元18.37%张宝忠18.0000万元18.37%程峥嵘22.0000万元22.45%
|
天水长电开关厂10.0000 [新增]万元10.20 [新增]%林兵20.0000万元20.41%李玮18.0000万元18.37%张宝忠18.0000万元18.37%程峥嵘22.0000万元22.45%天水长城电器有限责任公司10.0000 [新增]万元10.20 [新增]%
|