序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高原 | 100% | 1120.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高原
|
|
2 |
高新平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
敦煌市沙州房地产开****有限责任公司万盛源分公司
|
周吉平 | 2017-11-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-14 | 经营范围变更 |
房地产开****经营。(依法须经批准的项目,须经有关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:房地产开****经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)*** 一般项目:商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
|
2 | 2020-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高原:监事 [退出]高新平:执行董事 [退出]
|
高新平:监事 [新增]高原:执行董事 [新增]
|
3 | 2020-01-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
自2006年02月20日 至2026年02月19日
|
自2006年02月20日 至2036年02月19日
|
4 | 2020-01-10 | 联络员备案 |
高新平
|
高原
|
5 | 2020-01-10 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高原 :112.0000万元高新平 :1008.0000万元 [退出]
|
高原 :1120.0000( + 900% )万元
|
6 | 2020-01-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2020-01-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
高新平 [退出]
|
高原 [新增]
|
8 | 2020-01-10 | 章程修正案 |
|
|
9 | 2018-08-09 | 联络员备案 |
冯凌俊
|
高新平
|
10 | 2018-08-09 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高新平 :1120.0000万元
|
高原 :112.0000万元 [新增]高新平 :1008.0000( - 10% )万元
|