序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 霍斌 | 33.01049% | 409万人民币 |
2 | 贺莉 | 29.86279% | 370万人民币 |
3 | 李峰 | 29.05569% | 360万人民币 |
4 | 王学峰 | 8.07102% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
霍斌
|
|
2 |
强壮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柴卫卫:监事 [退出]霍斌:董事长兼总经理
|
强壮:监事 [新增]霍斌:董事长兼总经理
|
2 | 2020-04-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
自2010年04月20日 至2020年04月19日
|
自2010年04月20日 至2030年04月19日
|
3 | 2014-10-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
庆阳市西峰区广场南路(永安花园)
|
甘肃省庆阳市西峰区长庆大道68号
|
4 | 2014-10-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
柴卫卫 [退出]霍斌李峰贺莉
|
霍斌李峰王学峰 [新增]贺莉
|
5 | 2013-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李万虎李万虎
|
霍斌
|
6 | 2013-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李娜娜 [退出]
|
柴卫卫 [新增]
|
7 | 2013-05-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李万虎:1199.0000万元 [退出]李娜娜:40.0000万元 [退出]
|
霍斌:339.0000万元 [新增]贺莉:300.0000万元 [新增]李峰:300.0000万元 [新增]柴卫卫:300.0000万元 [新增]
|
8 | 2013-05-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房地产开****经营
|
房地产开****经营
|
9 | 2013-05-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房地产开****销售(凭资质证经营)。
|
房地产开****销售(凭资质证经营);物业管理;企业管理咨询;建筑材料、五金交电、电子产品、电线电缆销售。
|
10 | 2013-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李万虎 [退出]
|
霍斌 [新增]
|