序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨海林 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨海林
|
|
2 |
吴小燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
自2017年01月06日 至2021年01月05日
|
自2017年01月06日 至2025年01月05日
|