序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金晓乐 | 40% | 20.0万 |
2 | 林春林 | 30% | 15.0万 |
3 | 林卫东 | 20% | 10.0万 |
4 | 常安集团有限公司 | 10% | 5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金晓乐
|
|
2 |
林卫东
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
常安集团青海销售有限公司一分公司
|
施贻藏 | 2002-05-20 |
2 |
常安集团青海销售有限公司西宁分公司
|
陈松福 | 2002-05-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-07 | 联络员备案 |
|
蒋宁鸿
|
2 | 2017-09-07 | 联络员备案 |
|
蒋宁鸿
|
3 | 2015-04-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
青海省西宁市城东区祁连路37号5幢2层
|
4 | 2015-04-14 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
|
高低压电器、建筑电器、二三类机电、劳保用品、工矿配件、成套电器、防爆电器、电线电缆、仪器仪表、五金工具批****、零售(上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)※※※
|