序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏显贵
|
董事长 |
2 |
高长革
|
董事 |
3 |
康岩勇
|
董事 |
4 |
王超
|
董事 |
5 |
姚小彦
|
董事 |
6 |
张晋平
|
董事 |
7 |
周淦
|
董事 |
8 |
李晓华
|
监事会主席 |
9 |
郭小宁
|
监事 |
10 |
韩增艳
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 注册资本(金)变更 |
******.**
|
*******.******
|
2 | 2022-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周淦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 康岩勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张晋平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李兴财; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李晓华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 李晓燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李海荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 焦建刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 程国勋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 肖海生; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 赵生茂; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 周淦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚小彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 孙浩源; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理; [新增]姓名: 孟莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 康岩勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张晋平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李兴财; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李晓华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 李晓燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李海荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈德; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理; [新增]姓名: 焦建刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2022-06-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:温建华;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:温建华;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吕松;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2022-06-21 | 法定代表人变更 |
程国勋
|
魏显贵
|
5 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周淦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 康岩勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李兴财; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李新楼; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 程国勋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 肖海生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵生茂; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郭小宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郭海荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钟应钧; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 韩增艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 周淦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 康岩勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张晋平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李兴财; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李晓华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 李晓燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李海荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 焦建刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 程国勋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 肖海生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:
|
6 | 2020-11-13 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2019-07-24 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2019-07-24 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2019-07-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
青海省政府国有资产监督管理委员会:*%;西部矿业股份有限公司:*%;西宁经济技术开****区投资控股集团有限公司:*%; [退出]青海省国有资产投资管理有限公司:*%;
|
青海省政府国有资产监督管理委员会:*%;青海省国有资产投资管理有限公司:*%;西部矿业股份有限公司:*%;西宁经济技术开****区管理委员会:*%; [新增]
|
10 | 2018-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟应钧周淦李新楼程国勋郭小宁韩增艳赵生茂洪伟 [退出]李兴财肖海生康岩勇
|
钟应钧周淦李新楼程国勋郭小宁韩增艳赵生茂郭海荣 [新增]李兴财肖海生康岩勇
|