序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘鹏飞 | 15万 | |
2 | 陈兴兴 | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈兴兴
|
|
2 |
刘鹏飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 刘鹏飞、陈兴兴;清算组负责人: 陈兴兴;地址: 西宁市城西区五四西路**号(青海师范大学北校区理化楼二楼);联系方式: ***********
|
2 | 2019-12-09 | 清算组成员备案 |
|
|
3 | 2016-12-23 | 法定代表人变更 |
|
陈兴兴
|
4 | 2016-12-23 | 联络员备案 |
|
陈兴兴
|
5 | 2016-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘鹏飞陈兴兴
|
6 | 2016-12-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
西宁市城西区五四西路38号(青海师范大学北校区理化楼二楼)
|
7 | 2016-12-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
|
陈兴兴
|
8 | 2016-12-13 | 其他事项备案变更 |
|
*****1
|