序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-16 | 负责人变更 |
李筱嵘 [退出]
|
陕奕 [新增]
|
2 | 2021-07-16 | 负责人变更 |
梁红英 [退出]
|
李筱嵘 [新增]
|
3 | 2019-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐建凤
|
梁红英
|
4 | 2017-03-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
金维军
|
徐建凤
|