序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 德令哈市政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈万群
|
|
2 |
胡延华
|
|
3 |
李金花
|
|
4 |
李红兰
|
|
5 |
李登业
|
|
6 |
王倩
|
|
7 |
段春花
|
|
8 |
赵太红
|
|
9 |
郭光正
|
|
10 |
李忠元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-09 | 法定代表人变更 |
陈万群
|
何素珍
|
2 | 2022-08-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李忠元; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 李登业; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李红兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李金花; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 段春花; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王倩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡延华; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 赵太红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郭光正; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈万群; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
|
姓名: 仁青措; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 何素珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 安强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李金花; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毕力格; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王倩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡延华; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 邵体琛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 马生鸿; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李登业; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毕力格; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王倩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王朝辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 胡延华; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 赵得文; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 辛亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈万群; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈俊峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 雷海东; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 李忠元; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李登业; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李红兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李金花; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 段春花; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王倩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡延华; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 赵太红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郭光正; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈万群; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
4 | 2020-06-02 | 多证合一备案 |
001,002,003,004,005,021,
|
100000004,100000007,100000009,100000014,100000032,100000034,100000035,100000036,
|
5 | 2020-06-02 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2020-06-02 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
政府授权的资产经营管理;项目经营开****管理与投融资;开****高新技术项目;土地储备、开****及租赁;建设项目投资、商业贸易投资、教育基础设备及其咨询服务;实业投资、风险投资、融资理财、助贷咨询服务;投资理财、企业投资理财服务、房产抵押贷款咨询服务、在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务;城市建设、商业、教育投资;投资咨询服务及相关担保咨询服务、金融信息咨询服务;工程项目投资、创业投资、房地产投资及投资管理;酒店经营及管理;农作物种植及农业健康品开****与销售;保健品开****与销售;水的生产和销售;苗木培育、种植和销售;林木经营、绿化、管护和改造;农作物育种、种植和销售;包装材料设计、销售;机电设备、五金产品、电力设备、建筑材料销售;电气设备、百货零售;润滑油、润滑脂、工业燃料油(不含危化品)、化工产品(不含危险化学品)、有色金属(除黑色金属)、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭销售;通讯设备批****、销售;新材料技术、节能技术推广服务;道路普通货物运输。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
项目经营开****管理与投融资;开****高新技术项目;土地储备、开****及租赁;建设项目投资、商业贸易投资、教育基础设备及其咨询服务;实业投资、风险投资、融资理财、助贷咨询服务;投资理财、企业投资理财服务、房产抵押贷款咨询服务、在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务;城市建设、商业、教育投资;投资咨询服务及相关担保咨询服务、金融信息咨询服务;工程项目投资、创业投资、房地产投资及投资管理;酒店经营及管理;农作物种植及农业健康品开****与销售;保健品开****与销售;水的生产和销售 苗木培育、种植和销售;林木经营、绿化、管护和改造;农作物育种、种植和销售;包装材料设计、销售;机电设备、五金产品、电力设备、建筑材料销售;电气设备、百货零售;润滑油、润滑脂、工业燃料油、(不含成品油)、化工产品(不含危险化学品)、有色金属(除黑色金属)、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭销售;通讯设备批****、销售;新材料技术、节能技术推广服务;道路普通货物运输;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2020-06-02 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,社会保险登记证,单位办理住房公积金缴存登记,进出口货物收****货人,营业执照,税务登记证,组织机构代码证,统计证
|
8 | 2020-06-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2020-03-18 | 章程修正案备案 |
|
|
10 | 2020-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈万群何秀芳 [退出]胡延华王倩王朝辉龚洁 [退出]王国防 [退出]辛亮毕力格陈俊峰
|
毕力格陈俊峰陈万群李登业 [新增]胡延华王倩赵得文 [新增]雷海东 [新增]王朝辉辛亮
|