序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-29 | 联络员备案 |
郭树祎
|
谢晓英
|
2 | 2021-04-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭树祎
|
倪雷
|
3 | 2019-08-19 | 联络员备案 |
韩小红
|
郭树祎
|
4 | 2019-08-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
夏晓光
|
郭树祎
|
5 | 2017-08-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:赵奇虎
|
证件号码:*****姓名:夏晓光
|
6 | 2017-08-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****6,姓名:赵奇虎
|
证件号码:*****2,姓名:夏晓光
|
7 | 2017-08-04 | 名称变更 |
武汉三江华宇物流有限公司银川开****区分公司
|
武汉三江华宇物流有限公司金凤分公司
|
8 | 2016-05-25 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****K
|
9 | 2016-05-25 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****K
|
10 | 2015-01-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:胡利民
|
证件号码:*****姓名:赵奇虎
|