序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴立新 | 90% | 180.0万 |
2 | 吴黎明 | 10% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴立新
|
|
2 |
吴黎明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
冯海鹏,出资20万,占10.0%,实缴出资20万; [退出]吴立新,出资180万,占90.0%,实缴出资180万;
|
吴立新,出资180万,占90.0%,实缴出资0万;吴黎明,出资20万,占10.0%,实缴出资0万; [新增]
|
2 | 2017-06-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,冯海鹏,1967-02-17;执行董事,吴立新,1967-07-17;
|
监事,吴黎明,1975( + 0.40671% )-03-04;执行董事,吴立新,1967-07-17;
|
3 | 2017-06-02 | 投资人(股权)变更 |
冯海鹏 ****; [退出]吴立新 ****; [退出]
|
吴立新 [新增]****吴黎明 [新增]**** [新增]
|
4 | 2017-06-02 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,冯海鹏,**** [退出]执行董事,吴立新,****
|
监事,吴黎明,**** [新增]执行董事,吴立新,****
|
5 | 2015-09-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
负责人,吴立新,1967-07-17; [退出]
|
监事,冯海鹏,1967-02-17;执行董事,吴立新,1967-07-17;
|
6 | 2015-09-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴立新,出资180万,占90.0%,实缴出资万;洪涛,出资20万,占10.0%,实缴出资万; [退出]
|
冯海鹏,出资20万,占10.0%,实缴出资20万; [新增]吴立新,出资180万,占90.0%,实缴出资180万;
|
7 | 2015-09-08 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****J
|
8 | 2015-09-08 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****J
|
9 | 2015-09-08 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
负责人,吴立新,****
|
监事,冯海鹏,**** [新增]执行董事,吴立新,****
|
10 | 2015-09-08 | 投资人(股权)变更 |
吴立新 ****; [退出]洪涛 ****; [退出]
|
冯海鹏 [新增]****吴立新 [新增]**** [新增]
|