序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹晓峰 | 80% | 240.0万人民币 |
2 | 陈新廷 | 10% | 30.0万人民币 |
3 | 王志敏 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹晓峰
|
|
2 |
王志敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曹晓峰:80%;张彪:10%; [退出]王志敏:10%;
|
王志敏:10%;曹晓峰:80%;陈新廷:10%; [新增]
|
2 | 2021-02-05 | 联络员备案 |
马荣华
|
曹晓峰
|
3 | 2021-02-05 | 其他事项备案 |
无
|
*****
|
4 | 2021-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢姗 [退出]曹晓峰
|
曹晓峰王志敏 [新增]
|
5 | 2018-08-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曹晓峰:80%;张彪:10%;白雪艳:10%; [退出]
|
张彪:10%;王志敏:10%; [新增]曹晓峰:80%;
|
6 | 2018-05-07 | 经营范围变更 |
一般经营项目:房地产评估及咨询服务。**;
|
一般经营项目:房地产评估及咨询服务;土地评估。**;
|
7 | 2018-05-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2011-03-25;经营期限止2021-03-24
|
经营期限起2011-03-25;经营期限止长期
|
8 | 2015-10-21 | 投资人(股权)变更 |
曹晓峰 ****; [退出]白雪艳 ****; [退出]马荣华 ****; [退出]
|
张彪 [新增]****曹晓峰 [新增]****白雪艳 [新增]**** [新增]
|
9 | 2015-10-21 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****K
|
10 | 2014-03-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:马荣华
|
证件号码:*****姓名:曹晓峰
|