序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张川川 | 100% | 10.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张川川
|
|
2 |
祝喆
|
|
3 |
吴秀玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:白鹤翔
|
证件号码:*****姓名:张川川
|
2 | 2018-06-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
白子焱,出资6万,占60.0%,实缴出资0万; [退出]白鹤翔,出资4万,占40.0%,实缴出资0万; [退出]
|
张川川,出资10万,占100.0%,实缴出资0万; [新增]
|
3 | 2018-06-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事兼总经理,白鹤翔,1984-06-30;监事,白子焱,1988-08-10;
|
执行董事兼总经理,张川川,1984-08-24;监事,祝喆,1986( - 0.1006% )-05-18;
|
4 | 2018-06-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****1,姓名:白鹤翔
|
证件号码:*****7,姓名:张川川
|
5 | 2018-06-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-06-22 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事兼总经理,白鹤翔,**** [退出]监事,白子焱,**** [退出]
|
执行董事兼总经理,张川川,**** [新增]监事,祝喆,**** [新增]
|
7 | 2018-06-22 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:白鹤翔
|
证件号码:****,姓名:张川川
|
8 | 2018-06-22 | 投资人(股权)变更 |
白子焱,****; [退出]白鹤翔,****; [退出]
|
张川川,****; [新增]
|